Овчинников Иван Степанович
1915|__.__.1915|18.09.1915 — 26 декабря 1944|04.06.1944|26.12.1944младший лейтенант|мл. лейтенант|командир отделения|красноармеец|зам. политрука|старшина
Пермская обл Березовский район|Пензенская обл., Даниловский р-н, д. Марино|Молотовская обл., Березовский р-н, Бродовский с/с|Пензенская обл., Даниловский р-н, д. Ларино
1941|__.__.1941|28.08.1941|__.08.1941|28.10.1941
ком взвода 906 стрелковый полкт 243стрелковой дивизии|192 сд|ок 243 сд|490 сп 192 сд|906 сп 243 сд|22 зобс|1109 сп 330 сд ЗапФ|42 сд 49 А